MESON RODRIGUEZ TOMAS
Informe ejecutivo de MESON RODRIGUEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MESON RODRIGUEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T MESON SL | Apoderado Solidario | 12/02/2015 | |
TECNOLOGIA MESON SL | Apoderado Solidario | 11/02/2015 |
VINCULACIONES DE MESON RODRIGUEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESON RODRIGUEZ TOMAS
Empresa: T MESON SL
Apoderado Solidario
- Meson Rodriguez Tomas
- Nuñez Hernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 89, S 8, H M 94220, I/A 8 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: TECNOLOGIA MESON SL
Apoderado Solidario
- Meson Rodriguez Tomas
- Nuñez Hernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11920 , F 81, S 8, H M 187193, I/A 6 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: T MESON SL
Administrador Unico
- Meson Rodriguez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 89, S 8, H M 94220, I/A 7 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: TECNOLOGIA MESON SL
Administrador Unico
- Meson Rodriguez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11920 , F 81, S 8, H M 187193, I/A 5 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: T MESON SL
Administrador Unico
- Meson Rodriguez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 88, S 8, H M 94220, I/A 6 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: T MESON SL
Administrador Solidario
- Meson Rodriguez Tomas
- Nuñez Hernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 88, S 8, H M 94220, I/A 6 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: TECNOLOGIA MESON SL
Administrador Unico
- Meson Rodriguez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11920 , F 80, S 8, H M 187193, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: TECNOLOGIA MESON SL
Administrador Solidario
- Meson Rodriguez Tomas
- Nuñez Hernandez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11920 , F 80, S 8, H M 187193, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Información de MESON RODRIGUEZ TOMAS
Mostramos los datos de MESON RODRIGUEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESON RODRIGUEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos