MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
Informe ejecutivo de MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS NEW VISIONS SL | Apoderado | 25/05/2021 | |
WESTFIELD RISE SPAIN SL | Apoderado | 05/05/2021 | |
UNIBAIL RODAMCO REAL ESTATE SL | Apoderado | 28/04/2021 | |
UNIBAIL RODAMCO OCIO SL | Apoderado | 27/04/2021 | |
ALONSO Y CALLE SA | Apoderado | 27/04/2021 | |
CIRCLOW SL | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | |
WESTFIELD ENERGY SL | Apoderado | 25/04/2021 | |
UNIBAIL-RODAMCO RETAIL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 30/03/2021 | |
UNIBAIL RODAMCO SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/03/2021 | |
ESSENTIAL WHITES SL | Apoderado | 23/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Apoderado Mancomunado
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 169, S 8, H M 440372, I/A 42 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Consejero
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 169, S 8, H M 440372, I/A 42 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: GLORIAS PARKING SA
Consejero
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Presidente
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30967 , F 90, S 8, H M 557421, I/A 19 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Empresa: GLORIAS PARKING SA
Consejero
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Presidente
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30967 , F 88, S 8, H M 557421, I/A 16 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Consejero
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 166, S 8, H M 440372, I/A 39 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Apoderado Mancomunado
- Castilla Bayod Lorenzo-jose
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 164, S 8, H M 440372, I/A 38 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Apoderado
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39015 , F 220, S 8, H M 418179, I/A 84 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Apoderado
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41358 , F 210, S 8, H M 672505, I/A 11 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: MADISON PROPERTIES GROUP SL
Apoderado Solidario
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38206 , F 211, S 8, H M 679849, I/A 11 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: ALONSO Y CALLE SA
Apoderado
- Mesiano Marilyne Teresa Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38350 , F 32, S 8, H M 61467, I/A 32 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
VER MAS ACTOS
Información de MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA
Mostramos los datos de MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESIANO MARILYNE TERESA EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos