MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
Informe ejecutivo de MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIS SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
HIJAS DE TOMAS Y LUPE SL | Administrador Unico | 16/05/2024 | |
VEMAC ESPAÑA SOLUCIONES DE LIMPIEZA SL | Administrador Unico | 26/03/2024 | |
SELIM-DOMESTICA SERVICIOS DE LIMPIEZA SL | Administrador Unico | 21/03/2024 | |
MULTIVAC SERVICIOS DE LIMPIEZA SL | Administrador Unico | 21/03/2024 | |
INNO GRUPO GESTION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
INTER GROUP SERVICIOS DE MEDIACION SL | Apoderado | 04/05/2023 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS HELLIN SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2022 | |
GESLIM BIO SL | Administrador Unico | 27/01/2022 | |
EUROFRUITS LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
Empresa: ALIS SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 191538, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-03
Empresa: HIJAS DE TOMAS Y LUPE SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 160841, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-03
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432 , F 224, S 8, H A 177610, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-03
Empresa: TERRENOS DE MASA SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 67, S 8, H MU 95051, I/A 4 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-30
Empresa: MULTIVAC SERVICIOS DE LIMPIEZA SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 84, S 8, H A 51529, I/A 7 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 68, S 8, H A 59414, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
Empresa: INNO GRUPO GESTION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46505 , F 130, S 8, H M 816576, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 136, S 8, H A 166465, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-03
Empresa: GESLIM LIA SL
Administrador Unico
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3936 , F 25, S 8, H A 149460, I/A 4 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-03
Apoderado
- Meseguer Garcia Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3710 , F 129, S 8, H A 136246, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
VER MAS ACTOS
Información de MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE
Mostramos los datos de MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos