MESAS MORALES TAMARA
Informe ejecutivo de MESAS MORALES TAMARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESAS MORALES TAMARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THC INVESTMENT XXI SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | 11/04/2023 |
THC INVESTMENT XXI SL | Liquidador | 11/04/2023 | 11/04/2023 |
GRUPO TAINSA 2011 SL | Administrador Unico | 08/11/2018 | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE MESAS MORALES TAMARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESAS MORALES TAMARA
Empresa: THC INVESTMENT XXI SL
Liquidador
- Mesas Morales Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48050 , F 221, S 8, H B 570724, I/A 2 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-08
Empresa: THC INVESTMENT XXI SL
Administrador Unico
- Mesas Morales Tamara
Liquidador
- Mesas Morales Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48050 , F 221, S 8, H B 570724, I/A 2 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-08
Empresa: THC INVESTMENT XXI SL
Administrador Unico
- Mesas Morales Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48050 , F 221, S 8, H B 570724, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: GRUPO TAINSA 2011 SL
Administrador Unico
- Mesas Morales Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46617 , F 216, S 8, H B 525629, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: GRUPO TAINSA 2011 SL
Administrador Unico
- Mesas Morales Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46617 , F 216, S 8, H B 525629, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Información de MESAS MORALES TAMARA
Mostramos los datos de MESAS MORALES TAMARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESAS MORALES TAMARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos