MESAS LOPEZ PATRICIO
Informe ejecutivo de MESAS LOPEZ PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MESAS LOPEZ PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MOVIDA JOPLIN SL | Administrador Unico | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE MESAS LOPEZ PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESAS LOPEZ PATRICIO
Empresa: LA MOVIDA PROYECT SL
Administrador Mancomunado
- Mesas Lopez Patricio
- RUIZ Y SANTANA CLIMATIZACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 171, S 8, H A 177363, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-03
Empresa: LA MOVIDA PROYECT SL
Administrador Mancomunado
- Mesas Lopez Patricio
- RUIZ Y SANTANA CLIMATIZACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 170, S 8, H A 177363, I/A 1 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: LA MOVIDA JOPLIN SL
Administrador Unico
- Mesas Lopez Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 145, S 8, H A 144791, I/A 1 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-03
Información de MESAS LOPEZ PATRICIO
Mostramos los datos de MESAS LOPEZ PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESAS LOPEZ PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos