MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SETEMBREMESU SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL | Apoderado | 11/01/2023 | |
AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL | Apoderado | 12/03/2020 |
VINCULACIONES DE MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
Empresa: SETEMBREMESU SL
Administrador Unico
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 223, S 8, H L 29082, I/A 3 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Apoderado
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 67, S 8, H L 31363, I/A 7 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Consejero
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Secretario
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 66, S 8, H L 31363, I/A 6 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Apoderado
- Ann Hass Nancy
- Hugus Sharon Therese
- James Broghammer Gregory
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 196, S 8, H L 31363, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 196, S 8, H L 31363, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 195, S 8, H L 31363, I/A 3 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Consejero
- Benz Randy Thomas
- Henchy Nicholas Edward
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 194, S 8, H L 31363, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Henchy Nicholas Edward
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 194, S 8, H L 31363, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-25
Empresa: AMERICAN ORTHODONTICS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Henchy Nicholas Edward
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 190, S 8, H L 31363, I/A 1 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-25
Apoderado Solidario
- Mesalles Subira Jaime
- Mesalles Subira Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 18, S 8, H L 16851, I/A 22 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-25
VER MAS ACTOS
Información de MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESALLES SUBIRA MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos