MESA RABADAN CARLOS
Informe ejecutivo de MESA RABADAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MESA RABADAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA PRESS PACK SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE MESA RABADAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESA RABADAN CARLOS
Empresa: PITOY SYSTEM SL
Administrador Unico
- Mesa Rabadan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42627 , F 87, S 8, H B 412214, I/A 6 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-08
Empresa: LOGISTICA PRESS PACK SA
Apoderado Mancomunado
- Alvera Ulloa Francisca
- Mesa Rabadan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 75, S 8, H B 308212, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: LOGISTICA PRESS PACK SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
Consejero
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
- Sabate Ruiz Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Mesa Rabadan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 75, S 8, H B 308212, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-08
Empresa: PITOY SYSTEM SL
Administrador Unico
- Mesa Rabadan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42627 , F 86, S 8, H B 412214, I/A 3 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Empresa: LOGISTICA PRESS PACK SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
Consejero
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
- Sabate Ruiz Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Mesa Rabadan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 74, S 8, H B 308212, I/A 2 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Empresa: LOGISTICA PRESS PACK SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
- Sabate Ruiz Francisco Javier
Consejero
- Garcia Arco Jose
- Mesa Rabadan Carlos
- Sabate Ruiz Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Mesa Rabadan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 74, S 8, H B 308212, I/A 2 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-08
Información de MESA RABADAN CARLOS
Mostramos los datos de MESA RABADAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESA RABADAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos