MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
Informe ejecutivo de MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIO MESA HERNANDEZ SL | Apoderado | 28/09/2011 | |
CALES CANARIAS SA | Administrador Unico | 04/10/2010 |
VINCULACIONES DE MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
Empresa: CALES CANARIAS SA
Administrador Unico
- Mesa Hernandez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 199, S 8, H TF 5718, I/A 14 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Empresa: CALES CANARIAS SA
Administrador Unico
- Mesa Hernandez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 199, S 8, H TF 5718, I/A 13 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-38
Empresa: MARIO MESA HERNANDEZ SL
Apoderado
- Mesa Hernandez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 83, S 8, H TF 14289, I/A 9 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-38
Empresa: CALES CANARIAS SA
Administrador Unico
- Mesa Hernandez Maria Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 199, S 8, H TF 5718, I/A 11 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-38
Información de MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA
Mostramos los datos de MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos