MESA GARRIDO ADOLFO
Informe ejecutivo de MESA GARRIDO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MESA GARRIDO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESA GARRIDO ADOLFO
Empresa: KAID METAL SL
Administrador Unico
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 18, S 8, H GR 877, I/A 4 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-18
Empresa: KAID METAL SL
Administrador Unico
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 18, S 8, H GR 877, I/A 3 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-18
Empresa: CIRCULO INMOBILIARIO DE PELIGROS SL
Administrador Unico
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 73, S 8, H GR 26478, I/A 7 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-18
Empresa: HIYESCON GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Mancomunado
- Carretero Fernandez Jose Antonio
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 59, S 8, H GR 27009, I/A 5 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-18
Empresa: CIRCULO INMOBILIARIO DE PELIGROS SL
Administrador Unico
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 73, S 8, H GR 26478, I/A 5 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-18
Empresa: CIRCULO INMOBILIARIO DE PELIGROS SL
Administrador Mancomunado
- Carretero Fernandez Jose Antonio
- Mesa Garrido Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 73, S 8, H GR 26478, I/A 5 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-18
Información de MESA GARRIDO ADOLFO
Mostramos los datos de MESA GARRIDO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESA GARRIDO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos