MESA FERRER MANUEL BENITO
Informe ejecutivo de MESA FERRER MANUEL BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MESA FERRER MANUEL BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMBERS CONSULTING GROUP SL | Socio Unico | 28/01/2010 | |
EMBERS CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 28/01/2010 |
VINCULACIONES DE MESA FERRER MANUEL BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MESA FERRER MANUEL BENITO
Empresa: INVERNADERO Y FLORES LANZAROTE SL
Administrador Solidario
- Mesa Ferrer Jose Rafael
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 82, S 8, H IL 5001, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-35
Administrador Solidario
- Mesa Ferrer Jose Rafael
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 113, S 8, H IL 3454, I/A 4 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-35
Empresa: EMBERS CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 213, S 8, H IL 2999, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-35
Empresa: EMBERS CONSULTING GROUP SL
Administrador Solidario
- Mesa Ferrer Jose Rafael
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 213, S 8, H IL 2999, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-35
Empresa: EMBERS CONSULTING GROUP SL
Socio Único
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 213, S 8, H IL 2999, I/A 2 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-35
Empresa: INVERNADERO Y FLORES LANZAROTE SL
Administrador Solidario
- Mesa Ferrer Jose Rafael
- Mesa Ferrer Manuel Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 81, S 8, H IL 5001, I/A 2 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-35
Información de MESA FERRER MANUEL BENITO
Mostramos los datos de MESA FERRER MANUEL BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MESA FERRER MANUEL BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos