MERLO MORALES JAIME
Informe ejecutivo de MERLO MORALES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERLO MORALES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLCEQ SL | Administrador Solidario | 22/06/2011 | |
MYM 2009 SL | Administrador Solidario | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE MERLO MORALES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERLO MORALES JAIME
Empresa: SOLCEQ SL
Administrador Solidario
- Merlo Morales Jaime
- Moya Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 67, S 8, H Z 48930, I/A 4 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-50
Empresa: SOLCEQ SL
Administrador Solidario
- Compes Lorente Mario
- Merlo Morales Jaime
- Moya Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 67, S 8, H Z 48930, I/A 4 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-50
Empresa: MYM 2009 SL
Administrador Solidario
- Merlo Morales Jaime
- Moya Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 17, S 8, H Z 51804, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-50
Empresa: SOLCEQ SL
Administrador Solidario
- Compes Lorente Mario
- Merlo Morales Jaime
- Moya Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 66, S 8, H Z 48930, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-50
Empresa: SOLCEQ SL
Administrador Solidario
- Compes Lorente Mario
- Merlo Morales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 66, S 8, H Z 48930, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-50
Empresa: SOLCEQ SL
Administrador Solidario
- Compes Lorente Mario
- Merlo Morales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3725 , F 65, S 8, H Z 48930, I/A 1 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-50
Información de MERLO MORALES JAIME
Mostramos los datos de MERLO MORALES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERLO MORALES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos