MERINO SERRANO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MERINO SERRANO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO SERRANO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES HIJOS DE FELIPE MERINO SL | Administrador Mancomunado | 26/08/2009 |
VINCULACIONES DE MERINO SERRANO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO SERRANO MARIA CARMEN
Administrador Unico
- Merino Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 41, S 8, H CR 597, I/A 7 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-13
Empresa: SERVIROIG SL
Administrador Unico
- Merino Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41927 , F 209, S 8, H B 395919, I/A 2 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: SERVIROIG SL
Administrador Unico
- Merino Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41927 , F 205, S 8, H B 395919, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Empresa: TALLERES HIJOS DE FELIPE MERINO SL
Administrador Mancomunado
- Merino Izquierdo Felipe
- Merino Pardo Maria Pilar
- Merino Serrano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 177, S 8, H CR 594, I/A 6 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-13
Información de MERINO SERRANO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MERINO SERRANO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO SERRANO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos