MERINO PEREZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de MERINO PEREZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO PEREZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL RINCON DE KATAHU SL | Administrador Unico | 23/04/2014 | 10/10/2014 |
NIGHT PASSWORD INVERSIONES SL | Administrador Unico | 29/09/2011 | 15/03/2012 |
VINCULACIONES DE MERINO PEREZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO PEREZ JESUS MARIA
Empresa: EL RINCON DE KATAHU SL
Administrador Unico
- Merino Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32233 , F 25, S 8, H M 580143, I/A 2 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-28
Empresa: EL RINCON DE KATAHU SL
Administrador Unico
- Merino Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32233 , F 22, S 8, H M 580143, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: NIGHT PASSWORD INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Merino Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27688 , F 193, S 8, H M 499007, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Empresa: NIGHT PASSWORD INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Merino Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27688 , F 192, S 8, H M 499007, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Información de MERINO PEREZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de MERINO PEREZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO PEREZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos