MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
Informe ejecutivo de MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMERITA RESOURCES ESPAÑA SL | Apoderado | 20/12/2022 | |
ASMINARQ SL | Administrador Unico | 30/08/2022 | |
GLOBAL KOMPAS SL | Administrador Unico | 25/10/2017 |
VINCULACIONES DE MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
Empresa: WESTERN METALLICA SL
Administrador Solidario
- Duras Gregory
- Merino Marquez Joaquin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6203 , F 64, S 8, H SE109758, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-41
Empresa: EMERITA RESOURCES ESPAÑA SL
Apoderado
- Merino Marquez Joaquin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 221, S 8, H SE100229, I/A 17 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: ASMINARQ SL
Administrador Unico
- Merino Marquez Joaquin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4019 , F 102, S 8, H AS 44968, I/A 2 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-33
Empresa: GLOBAL KOMPAS SL
Administrador Unico
- Merino Marquez Joaquin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442 , F 60, S 8, H SE115288, I/A 1 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-41
Empresa: WESTERN METALLICA SL
Administrador Solidario
- Duras Gregory
- Merino Marquez Joaquin Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6203 , F 61, S 8, H SE109758, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Información de MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS
Mostramos los datos de MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO MARQUEZ JOAQUIN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos