MERINO LLANOS MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MERINO LLANOS MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MERINO LLANOS MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTUM SHOWS BOOKING SL | Administrador Unico | 09/12/2009 | |
HIEMS SHOWS BOOKING SL | Administrador Unico | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE MERINO LLANOS MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO LLANOS MARIA JOSE
Empresa: BALEARS ROM I SERVICES SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 2, S 8, H PM 42208, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: AESTAS SHOWS BOOKING SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 200, S 8, H PM 64838, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: VERIS SHOWS BOOKING SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 203, S 8, H PM 64839, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: TOPAZ SHOW CASE SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 162, S 8, H PM 39757, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: EMERALD SHOW CASE SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 32, S 8, H PM 39772, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-07
Empresa: INVERSIONES BOHEMIA SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 203, S 8, H PM 47209, I/A 4 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-07
Empresa: MALLORCA SO SA
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 7, S 8, H PM 5860, I/A 12 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-07
Empresa: SHOW AREA SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828 , F 154, S 8, H PM 38310, I/A 4 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-07
Empresa: MALLORCA SO SA
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 7, S 8, H PM 5860, I/A 11 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-07
Empresa: HIEMS SHOWS BOOKING SL
Administrador Unico
- Merino Llanos Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 27, S 8, H TF 46633, I/A 1 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
VER MAS ACTOS
Información de MERINO LLANOS MARIA JOSE
Mostramos los datos de MERINO LLANOS MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO LLANOS MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos