MERINO HERNANDO SERGIO
Informe ejecutivo de MERINO HERNANDO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINO HERNANDO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERINO MONTAÑA SL | Administrador Unico | 05/04/2021 | |
MERINO MONTAÑA SL | Apoderado | 13/01/2021 | |
HEDNER MEDICAL SLP | Soc.Prof. | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE MERINO HERNANDO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO HERNANDO SERGIO
Empresa: MERINO MONTAÑA SL
Administrador Unico
- Merino Hernando Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 101, S 8, H VA 31869, I/A 3 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-47
Empresa: MERINO MONTAÑA SL
Apoderado
- Merino Hernando Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 100, S 8, H VA 31869, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-47
Empresa: HEDNER MEDICAL SLP
Administrador Solidario
- Merino Hernando Sergio
- Montaña Hernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 127, S 8, H VA 24937, I/A 3 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-47
Empresa: HEDNER MEDICAL SLP
Administrador Solidario
- Merino Hernando Sergio
- Montaña Hernandez Rosa Maria
Soc.Prof.
- Merino Hernando Sergio
- Montaña Hernandez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 126, S 8, H VA 24937, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-47
Información de MERINO HERNANDO SERGIO
Mostramos los datos de MERINO HERNANDO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO HERNANDO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos