MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAÑESA DE MADERA SA | Consejero | 12/12/2016 | 24/04/2024 |
MONTAÑESA DE MADERA SA | Consejero | 26/01/2009 | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 111, S 8, H S 2464, I/A 7 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-39
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 111, S 8, H S 2464, I/A 6 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-39
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 111, S 8, H S 2464, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-39
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 111, S 8, H S 2464, I/A 5 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-39
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 110, S 8, H S 2464, I/A 4 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-39
Empresa: MONTAÑESA DE MADERA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berasategui Moreno Jose Ramon
- Merino Guerrero Maria Mercedes
- Sanchez Cañellas Maria Jose
- Villanueva Diez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 461 , F 110, S 8, H S 2464, I/A 3 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-39
Información de MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GUERRERO MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos