MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERSOND SER SL | Presidente | 03/08/2017 | |
COMERSOND SER SL | Consejero Delegado | 03/08/2017 | |
COMERSOND SER SL | Consejero | 03/08/2017 | |
SUMARTRES 2010 SL | Administrador Solidario | 30/08/2010 | 19/08/2011 |
SUMARTRES 2010 SL | Administrador Unico | 11/01/2010 | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: COMERSOND SER SL
Consejero Delegado
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
Consejero
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
- Muñoz Merino Carolina
- Muñoz Merino Elena
Presidente
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3037 , F 208, S 8, H M 122, I/A 12 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Empresa: SUMARTRES 2010 SL
Administrador Solidario
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
- Pulido Pavon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27336 , F 25, S 8, H M 492557, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-28
Empresa: SUMARTRES 2010 SL
Administrador Solidario
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
- Pulido Pavon Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27336 , F 24, S 8, H M 492557, I/A 2 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Empresa: SUMARTRES 2010 SL
Administrador Unico
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27336 , F 24, S 8, H M 492557, I/A 2 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Empresa: SUMARTRES 2010 SL
Administrador Unico
- Merino Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27336 , F 22, S 8, H M 492557, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos