MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
Informe ejecutivo de MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGHWAY REUNIDO SL | Liquidador | 17/01/2013 | |
INGENIERIA Y ELECTRIFICACIONES DEL SUR SL | Liquidador | 23/09/2010 |
VINCULACIONES DE MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
Empresa: TELETECNICOS REUNIDOS SL
Administrador Unico
- Merino Gonzalez Felix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3856, L 2767, F 102, S 8, H MA 78658, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-29
Empresa: HIGHWAY REUNIDO SL
Liquidador
- Merino Gonzalez Felix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557, L 1470, F 172, S 8, H MA 42500, I/A 10 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-29
Empresa: HIGHWAY REUNIDO SL
Administrador Unico
- Merino Gonzalez Felix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557, L 1470, F 172, S 8, H MA 42500, I/A 10 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-29
Liquidador
- Merino Gonzalez Felix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785, L 2696, F 144, S 8, H MA 76684, I/A 4 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Administrador Unico
- Merino Gonzalez Felix Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785, L 2696, F 144, S 8, H MA 76684, I/A 4 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Información de MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO
Mostramos los datos de MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GONZALEZ FELIX FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos