MERINO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de MERINO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MERINO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNTO Y GESTION DE PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 01/06/2021 | |
INVERSIONES DEL NOROESTE SA | Apoderado | 17/05/2011 | |
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA | Apoderado | 23/11/2009 | |
PRORAM SA | Consejero Delegado Solidario | 19/10/2009 | |
PRORAM SA | Consejero | 19/10/2009 | |
RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO SA | Secretario | 23/07/2009 | |
RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO SA | Consejero | 23/07/2009 | |
PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA | Secretario | 07/03/2009 | |
PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA | Consejero Delegado Solidario | 07/03/2009 |
VINCULACIONES DE MERINO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO GARCIA ANTONIO
Empresa: PUNTO Y GESTION DE PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Merino Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 67, S 8, H CO 18009, I/A 3 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-14
Empresa: INVERSIONES DEL NOROESTE SA
Apoderado
- Martinez Parra Maria Isabel
- Merino Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26952 , F 77, S 8, H M 78385, I/A 23 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Merino Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20943 , F 158, S 8, H M 84493, I/A 70 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Empresa: PRORAM SA
Consejero Delegado Solidario
- Llopart Borras Ramon
- Merino Garcia Antonio
- PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA
Consejero
- Llopart Borras Ramon
- MARGASA SA
- Merino Garcia Antonio
- PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES SA
- Rodriguez Legaspi Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 215, S 8, H LU 2675, I/A 9 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-27
Empresa: RECAMBIOS Y MANTENIMIENTO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martinez Nuñez Evaristo
- Martinez Nuñez Jose
- Martinez Parra Jose Luis
- Merino Garcia Antonio
Presidente
Secretario
- Merino Garcia Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 194, S 8, H LE 3237, I/A 10 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-24
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Nuñez Jose
- Martinez Parra Jose Luis
- Merino Garcia Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
- Merino Garcia Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 112, S 8, H LU 1364, I/A 40 (07/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-27
Información de MERINO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de MERINO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos