MERINO FACILA SONIA
Informe ejecutivo de MERINO FACILA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO FACILA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEEL & DE PAZ ASESORES SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
NAPTERA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 04/07/2019 | |
NAPTERA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2019 |
VINCULACIONES DE MERINO FACILA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO FACILA SONIA
Empresa: PEEL & DE PAZ ASESORES SL
Apoderado
- Merino Facila Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40236 , F 86, S 8, H M 714877, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: NAPTERA INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Canut Y Fernandez España Juan Yago
- Merino Facila Sonia
- Utrera Molina Gomez Luis Felipe
Apoderado Solidario
- Merino Facila Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11755 , F 57, S 8, H M 184534, I/A 14 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: ROSA OLIVARES Y ASOCIADOS SL
Apoderado
- Lopez Garcia Rocio
- Merino Facila Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13934 , F 80, S 8, H M 228244, I/A 8 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: CATACLISMO SL
Apoderado
- Merino Facila Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22923 , F 115, S 8, H M 410526, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de MERINO FACILA SONIA
Mostramos los datos de MERINO FACILA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO FACILA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos