MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTIMER E HIJOS SL | Administrador Unico | 20/06/2014 | 17/11/2014 |
AUTOMATICOS INOMER SL | Administrador Unico | 22/11/2010 | 02/11/2011 |
VINCULACIONES DE MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
Empresa: SANTIMER E HIJOS SL
Administrador Unico
- Merino Escobosa Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 190, S 8, H GR 44842, I/A 2 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-18
Empresa: SANTIMER E HIJOS SL
Administrador Unico
- Merino Escobosa Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 189, S 8, H GR 44842, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-18
Empresa: AUTOMATICOS INOMER SL
Administrador Unico
- Merino Escobosa Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 137, S 8, H GR 38982, I/A 2 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-18
Empresa: AUTOMATICOS INOMER SL
Administrador Unico
- Merino Escobosa Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 136, S 8, H GR 38982, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-18
Información de MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO ESCOBOSA MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos