MERINO ENSEÑAT JERONIMO
Informe ejecutivo de MERINO ENSEÑAT JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINO ENSEÑAT JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO NEXT PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS SL | Consejero | 30/12/2020 | |
GRUPO NEXT PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS SL | Secretario No Consejero | 15/11/2018 | |
MUSCARI DEVELOPMENT BV | R.L.C.Perma. | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE MERINO ENSEÑAT JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO ENSEÑAT JERONIMO
Consejero
- Merino Enseñat Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32487 , F 190, S 8, H M 584799, I/A 21 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Secretario No Consejero
- Merino Enseñat Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32487 , F 189, S 8, H M 584799, I/A 17 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: MUSCARI DEVELOPMENT BV
R.L.C.Perma.
- Merino Enseñat Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 120, S 8, H M 566229, I/A 4 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Empresa: MUSCARI DEVELOPMENT BV
R.L.C.Perma.
- Merino Enseñat Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31457 , F 119, S 8, H M 566229, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Información de MERINO ENSEÑAT JERONIMO
Mostramos los datos de MERINO ENSEÑAT JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO ENSEÑAT JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos