MERINO DE LA CUESTA ELIAS
Informe ejecutivo de MERINO DE LA CUESTA ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MERINO DE LA CUESTA ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERECO INTEGRAL SL | Administrador Unico | 09/08/2022 | |
TIBURSA SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
JARDIN FORTUNY SL | Administrador Unico | 05/03/2021 | |
QUANTUM MINERIA SL | Secretario | 07/02/2020 | |
QUANTUM MINERIA SL | Consejero Delegado Solidario | 07/02/2020 | |
QUANTUM MINERIA SL | Consejero | 07/02/2020 | |
HOLDCORP INVESTMENT SL | Secretario | 26/07/2018 | |
HOLDCORP INVESTMENT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/07/2018 | |
HOLDCORP INVESTMENT SL | Consejero | 26/07/2018 | |
THE LITTLE GIRAFFE SL | Representante | 26/05/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MERINO DE LA CUESTA ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO DE LA CUESTA ELIAS
Empresa: HOLDCORP INVESTMENT SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Merino De La Cuesta Elias
- Perez Espinosa David Augusto
Consejero
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Javier
- Perez Espinosa David Augusto
Presidente
Secretario
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33591 , F 177, S 8, H M 604614, I/A 8 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: SERECO INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29431 , F 124, S 8, H M 529740, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: SERECO INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29431 , F 124, S 8, H M 529740, I/A 5 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: TIBURSA SL
Administrador Unico
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14871 , F 104, S 8, H M 97383, I/A 10 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: JARDIN FORTUNY SL
Administrador Unico
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11723 , F 13, S 8, H M 184070, I/A 13 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: QUANTUM MINERIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Merino De La Cuesta Elias
Consejero
- Merino De La Cuesta Elias
Secretario
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28953 , F 41, S 8, H M 521361, I/A 9 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: HOLDCORP INVESTMENT SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Raquel
- Perez Espinosa David Augusto
Consejero
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Javier
- Merino De La Cuesta Raquel
- Perez Espinosa David Augusto
Presidente
Secretario
- Merino De La Cuesta Elias
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33591 , F 176, S 8, H M 604614, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: HOLDCORP INVESTMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Raquel
- MULTIPROMOTUR SL
- Taha Idris-ibrahim
Consejero
- Merino De La Cuesta Elias
- Merino De La Cuesta Raquel
- MULTIPROMOTUR SL
- Taha Idris-ibrahim
Presidente
Representante
Secretario
- Merino De La Cuesta Elias
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33591 , F 176, S 8, H M 604614, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: LITTLE RABIT SL
Administrador Unico
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31242 , F 84, S 8, H M 562319, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: THE LITTLE GIRAFFE SL
Representante
- Merino De La Cuesta Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12409 , F 58, S 8, H M 197317, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
VER MAS ACTOS
Información de MERINO DE LA CUESTA ELIAS
Mostramos los datos de MERINO DE LA CUESTA ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO DE LA CUESTA ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos