MERINO CALERO SANTIAGO
Informe ejecutivo de MERINO CALERO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINO CALERO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESORTS ACTIVOS SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
RESIDENCIAL LA MACETA SRL | Apoderado | 02/10/2019 | |
JUBILADOS ACTIVOS SL | Administrador Unico | 05/12/2017 | |
PROYECTOS MULHACEN 17 SL | Administrador Unico | 28/11/2016 | |
SANTIMER E HIJOS SL | Administrador Unico | 17/11/2014 | |
AUTOMATICOS INOMER SL | Administrador Unico | 02/11/2011 |
VINCULACIONES DE MERINO CALERO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINO CALERO SANTIAGO
Empresa: RESORTS ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1743 , F 17, S 8, H GR 55360, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-18
Empresa: RESIDENCIAL LA MACETA SRL
Apoderado
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 138, S 8, H GR 20296, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-18
Empresa: JUBILADOS ACTIVOS SL
Administrador Unico
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 29, S 8, H GR 50877, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-18
Empresa: PROYECTOS MULHACEN 17 SL
Administrador Unico
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604 , F 188, S 8, H GR 49071, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-18
Empresa: SANTIMER E HIJOS SL
Administrador Unico
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 190, S 8, H GR 44842, I/A 2 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-18
Empresa: AUTOMATICOS INOMER SL
Administrador Unico
- Merino Calero Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 137, S 8, H GR 38982, I/A 2 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-18
Información de MERINO CALERO SANTIAGO
Mostramos los datos de MERINO CALERO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINO CALERO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos