MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
Informe ejecutivo de MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONT LLEBRERA SL | Administrador Unico | 09/07/2024 | |
CASA NOGUES SL | Administrador Unico | 08/03/2017 | |
TRIADORBEJAR SL | Apoderado | 03/02/2009 |
VINCULACIONES DE MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
Empresa: FONT LLEBRERA SL
Administrador Unico
- Merinero Cabestany Pilar Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618536, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: TRIADORBEJAR SL
Administrador Unico
- Merinero Cabestany Pilar Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 76, S 8, H B 131279, I/A 8 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: CASA NOGUES SL
Administrador Unico
- Merinero Cabestany Pilar Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23404 , F 122, S 8, H B 62508, I/A 7 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Empresa: TRIADORBEJAR SL
Administrador Unico
- Merinero Cabestany Pilar Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 76, S 8, H B 131279, I/A 7 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-08
Empresa: TRIADORBEJAR SL
Apoderado
- Merinero Cabestany Pilar Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28268 , F 75, S 8, H B 131279, I/A 6 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA
Mostramos los datos de MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERINERO CABESTANY PILAR CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos