MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRAS ADUANAS SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
ARRAS ADUANAS SL | Administrador Solidario | 20/09/2019 | |
ARRAS ADUANAS SL | Administrador Solidario | 29/10/2014 | |
ARRAS ADUANAS SL | Administrador Solidario | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
Empresa: ARRAS ADUANAS SL
Administrador Solidario
- Merigo Castello Jose Maria
- Pons Sala Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 292652, I/A 9 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: ARRAS ADUANAS SL
Administrador Solidario
- Merigo Castello Jose Maria
- Pons Sala Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36946 , F 122, S 8, H B 292652, I/A 7 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
Empresa: ARRAS ADUANAS SL
Administrador Solidario
- Merigo Castello Jose Maria
- Pons Sala Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36946 , F 121, S 8, H B 292652, I/A 6 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Empresa: ARRAS ADUANAS SL
Administrador Solidario
- Merigo Castello Jose Maria
- Pons Sala Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36946 , F 121, S 8, H B 292652, I/A 5 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Información de MERIGO CASTELLO JOSE MARIA
Mostramos los datos de MERIGO CASTELLO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERIGO CASTELLO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos