MERELLO GODINO ANA MARIA
Informe ejecutivo de MERELLO GODINO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERELLO GODINO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DTA THE SMART MOVE SA | Consejero | 21/05/2012 | |
DESARROLLO DE TECNICAS PARA EL TRANSPORTE SA | Consejero Delegado | 07/07/2009 | |
DESARROLLO DE TECNICAS PARA EL TRANSPORTE SA | Consejero | 07/07/2009 | |
EXPLOTACIONES RUIZSEBAS SL | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2009 | |
EXPLOTACIONES RUIZSEBAS SL | Presidente | 09/02/2009 | |
EXPLOTACIONES RUIZSEBAS SL | Consejero | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE MERELLO GODINO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERELLO GODINO ANA MARIA
Empresa: DTA THE SMART MOVE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 195067, I/A 35 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Consejero Delegado
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- De Sebastian Merello Gonzalo
- De Sebastian Merello Veronica
- Merello Godino Ana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 63, S 8, H M 195066, I/A 33 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 133, S 8, H M 195067, I/A 31 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Consejero Delegado
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- De Sebastian Merello Gonzalo
- De Sebastian Merello Veronica
- Merello Godino Ana Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 62, S 8, H M 195066, I/A 31 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 70, S 8, H M 195067, I/A 27 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Consejero Delegado
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- De Sebastian Merello Gonzalo
- De Sebastian Merello Veronica
- Merello Godino Ana Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 62, S 8, H M 195066, I/A 30 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Consejero Delegado
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- De Sebastian Merello Gonzalo
- De Sebastian Merello Veronica
- Merello Godino Ana Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12300 , F 62, S 8, H M 195066, I/A 30 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUIZSEBAS SA
Consejero Delegado Solidario
- De Sebastian Merello Miguel
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
Presidente
- Merello Godino Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 154, S 8, H M 68003, I/A 8 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Empresa: EXPLOTACIONES RUIZSEBAS SA
Consejero Delegado Solidario
- De Sebastian Merello Miguel
- Merello Godino Ana Maria
Consejero
Presidente
- Merello Godino Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 154, S 8, H M 68003, I/A 8 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Información de MERELLO GODINO ANA MARIA
Mostramos los datos de MERELLO GODINO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERELLO GODINO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos