MERCORI VLAD-GEORGE
Informe ejecutivo de MERCORI VLAD-GEORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERCORI VLAD-GEORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEROXY 23 SL | Socio Unico | 14/11/2016 | |
SEROXY 23 SL | Administrador Unico | 14/11/2016 |
VINCULACIONES DE MERCORI VLAD-GEORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCORI VLAD-GEORGE
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Liquidador
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 67, S 8, H M 630913, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Administrador Unico
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 67, S 8, H M 630913, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Administrador Unico
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 67, S 8, H M 630913, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Administrador Solidario
- Goodman Jeremy David
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 67, S 8, H M 630913, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Socio Único
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 67, S 8, H M 630913, I/A 2 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: SEROXY 23 SL
Administrador Unico
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35283 , F 90, S 8, H M 634314, I/A 1 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Empresa: SEROXY 23 SL
Socio Único
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35283 , F 90, S 8, H M 634314, I/A 1 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Empresa: AGUILA IMPORTS SL
Administrador Solidario
- Goodman Jeremy David
- Mercori Vlad-george
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 63, S 8, H M 630913, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Información de MERCORI VLAD-GEORGE
Mostramos los datos de MERCORI VLAD-GEORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCORI VLAD-GEORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos