MERCEDES SANTALO CAMPS
Informe ejecutivo de MERCEDES SANTALO CAMPS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERCEDES SANTALO CAMPS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERFREN SA | Consejero | 13/07/2023 | |
AUTO EMPORDA SA | Administrador Solidario | 19/02/2013 | |
J. PAIRO SA | Administrador Solidario | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE MERCEDES SANTALO CAMPS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCEDES SANTALO CAMPS
Empresa: INTERFREN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 111, S 8, H GI 6833, I/A 27 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-17
Empresa: INTERFREN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 111, S 8, H GI 6833, I/A 27 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-17
Empresa: AUTO EMPORDA SA
Administrador Solidario
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 17, S 8, H GI 7755, I/A 16 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-17
Empresa: J. PAIRO SA
Administrador Solidario
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 143, S 8, H GI 7243, I/A 14 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-17
Empresa: INTERFREN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 110, S 8, H GI 6833, I/A 25 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-17
Empresa: INTERFREN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 110, S 8, H GI 6833, I/A 25 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-17
Empresa: INTER EMPORDA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 196, S 8, H GI 6197, I/A 8 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-17
Empresa: INTERFREN SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Josep Rubio Vidal
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 110, S 8, H GI 6833, I/A 21 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-17
Empresa: AUTO EMPORDA SA
Administrador Solidario
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 17, S 8, H GI 7755, I/A 15 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-17
Empresa: J. PAIRO SA
Administrador Solidario
- Joan Pairo Guardiola
- Jordi Pairo Santalo
- Marcel Pairo Santalo
- Mercedes Santalo Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 143, S 8, H GI 7243, I/A 13 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-17
VER MAS ACTOS
Información de MERCEDES SANTALO CAMPS
Mostramos los datos de MERCEDES SANTALO CAMPS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCEDES SANTALO CAMPS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos