MERCEDES NAVARRO HIGUERA
Informe ejecutivo de MERCEDES NAVARRO HIGUERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCEDES NAVARRO HIGUERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES RECICAB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/06/2024 | |
RECICAB 2012 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/06/2024 | |
ILUNION IBERICOS DE AZUAGA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2017 | |
ILUNION IBERICOS DE AZUAGA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2017 |
VINCULACIONES DE MERCEDES NAVARRO HIGUERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCEDES NAVARRO HIGUERA
Empresa: RECUPERACIONES RECICAB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Joaquin Ingelmo De La Mata
- Mercedes Navarro Higuera
- Virginia Palmero Mangado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 34093, I/A 19 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-11
Empresa: RECICAB 2012 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Joaquin Ingelmo De La Mata
- Mercedes Navarro Higuera
- Virginia Palmero Mangado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 43372, I/A 14 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-11
Empresa: ILUNION IBERICOS DE AZUAGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mercedes Navarro Higuera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 44, S 8, H BA 268, I/A 57 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-06
Empresa: ILUNION IBERICOS DE AZUAGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernando Carlos Pedrote Garcia
- Jesus Redondo Utrilla
- Jose Luis Camarena Gonzalez
- Mercedes Navarro Higuera
- Nerea Bidaurrazaga Marijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 41, S 8, H BA 268, I/A 51 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-06
Información de MERCEDES NAVARRO HIGUERA
Mostramos los datos de MERCEDES NAVARRO HIGUERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCEDES NAVARRO HIGUERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos