MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
Informe ejecutivo de MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIOPCION SL | Administrador Unico | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
Empresa: ZIRCE SOLUCIONES GLOBALES SL
Administrador Unico
- Mercedes Aguilar Amat Caballero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35200 , F 94, S 8, H M 632956, I/A 6 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: MULTIOPCION SL
Administrador Unico
- Mercedes Aguilar Amat Caballero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15771 , F 12, S 8, H M 266039, I/A 7 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: ZIRCE SOLUCIONES GLOBALES SL
Administrador Unico
- Mercedes Aguilar Amat Caballero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35200 , F 93, S 8, H M 632956, I/A 3 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Información de MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO
Mostramos los datos de MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCEDES AGUILAR AMAT CABALLERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos