MERCADER VILLANUEVA XAVIER
Informe ejecutivo de MERCADER VILLANUEVA XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCADER VILLANUEVA XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMERYS DIATOMITA ALICANTE SA | Apoderado Solidario | 24/05/2019 | |
IMERYS PERLITA BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 24/05/2019 | |
AMES CMA SA | Apoderado Solidario | 20/12/2013 | |
AMES BARCELONA SINTERING SA | Apoderado Solidario | 19/12/2013 | |
AMES TOOLING SA | Apoderado Solidario | 19/12/2013 | |
AMES TAMARITE SA | Apoderado Solidario | 10/12/2013 | |
AMES MONTBLANC SINTERING SA | Apoderado Solidario | 10/12/2013 | |
AMES GROUP SINTERING SA | Apoderado Solidario | 09/12/2013 | |
AMES SOLSONA SINTERING SA | Apoderado Solidario | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE MERCADER VILLANUEVA XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADER VILLANUEVA XAVIER
Empresa: IMERYS PERLITA BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Mercader Villanueva Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45825 , F 38, S 8, H B 67778, I/A 103 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: IMERYS DIATOMITA ALICANTE SA
Apoderado Solidario
- Mercader Villanueva Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 113, S 8, H B 300081, I/A 141 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: AMES CMA SA
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41923 , F 213, S 8, H B 395729, I/A 4 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-08
Empresa: UTILLAJES SA
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7145 , F 54, S 8, H B 89330, I/A 26 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-08
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24267 , F 84, S 8, H B 69104, I/A 73 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-08
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25847 , F 170, S 8, H B 94699, I/A 29 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: SINTERIZADOS MONTBLANCH SA
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24336 , F 84, S 8, H B 70530, I/A 39 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Empresa: AMES TAMARITE SA
Apoderado Solidario
- Esteller Briñardeli Anna
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37663 , F 90, S 8, H B 307819, I/A 6 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Apoderado Solidario
- Mercader Villanueva Xavier
- Moret Viñals Marcos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27345 , F 121, S 8, H B 71390, I/A 30 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Información de MERCADER VILLANUEVA XAVIER
Mostramos los datos de MERCADER VILLANUEVA XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADER VILLANUEVA XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos