MERCADER COSTA MARIUS
Informe ejecutivo de MERCADER COSTA MARIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCADER COSTA MARIUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABON33 SL | Administrador Solidario | 03/01/2024 | |
IMPEX MERCO SL | Administrador Solidario | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE MERCADER COSTA MARIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADER COSTA MARIUS
Empresa: LABON33 SL
Administrador Solidario
- Bueno Careta Silvia
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48626 , F 157, S 8, H B 590556, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: LABON33 SL
Administrador Unico
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48626 , F 157, S 8, H B 590556, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: LABON33 SL
Administrador Unico
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48626 , F 154, S 8, H B 590556, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: IMPEX MERCO SL
Administrador Solidario
- Badosa Mercadier Sonia
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41988 , F 51, S 8, H B 398191, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: IMPEX MERCO SL
Administrador Unico
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41988 , F 51, S 8, H B 398191, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: IMPEX MERCO SL
Administrador Unico
- Mercader Costa Marius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41988 , F 50, S 8, H B 398191, I/A 1 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-08
Información de MERCADER COSTA MARIUS
Mostramos los datos de MERCADER COSTA MARIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADER COSTA MARIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos