MERCADE ALOS JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de MERCADE ALOS JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERCADE ALOS JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVES DE LA VALL D'AGER SL | Administrador Solidario | 30/07/2011 |
VINCULACIONES DE MERCADE ALOS JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADE ALOS JOSEP MARIA
Empresa: MONTSEC ACTIVA SPORTS & AVENTURA SL
Administrador Unico
- Mercade Alos Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 195, S 8, H L 20626, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-25
Empresa: INICIATIVES DE LA VALL D'AGER SL
Administrador Solidario
- Burgues Burgues Roser
- Mercade Alos Josep Maria
- Rosell Feliu Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 128, S 8, H L 3621, I/A 12 (30/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-25
Empresa: MONTSEC ACTIVA SPORTS & AVENTURA SL
Administrador Unico
- Mercade Alos Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 195, S 8, H L 20626, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-25
Empresa: MONTSEC ACTIVA SPORTS & AVENTURA SL
Administrador Solidario
- Maestre Rodriguez Enric
- Mercade Alos Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 195, S 8, H L 20626, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-25
Empresa: GESTION Y FORMACION HOSTELERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 161, S 8, H L 8172, I/A 5 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-25
Información de MERCADE ALOS JOSEP MARIA
Mostramos los datos de MERCADE ALOS JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADE ALOS JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos