MERCADAL MORENO EMILIO
Informe ejecutivo de MERCADAL MORENO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCADAL MORENO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERD NEIX SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
MADEREROS REUNIDOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2022 | |
MADEREROS REUNIDOS SA | Vicepresidente | 11/09/2013 | |
MADEREROS REUNIDOS SA | Consejero | 04/07/2011 |
VINCULACIONES DE MERCADAL MORENO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCADAL MORENO EMILIO
Empresa: VERD NEIX SL
Apoderado
- Mercadal Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 201, S 8, H IM 750, I/A 4 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero
- Gomila Ameller Francisco
- Mercadal Moreno Emilio
- Pons Capella Jose
- Pons Pons Jose
Secretario
Vicepresidente
- Mercadal Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 57, S 8, H IM 218, I/A 35 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Moreno Emilio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 57, S 8, H IM 218, I/A 35 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 57, S 8, H IM 218, I/A 35 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Moreno Emilio
- Mercadal Olives Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 55, S 8, H IM 218, I/A 32 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Carreras Sintes Lorenzo
- Mercadal Moreno Emilio
- Mercadal Olives Antonio
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 55, S 8, H IM 218, I/A 32 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero
- Gomila Ameller Francisco
- Mercadal Huguet Guillermo
- Mercadal Moreno Emilio
- Pons Capella Jose
- Pons Pons Jose
Secretario
Vicepresidente
- Mercadal Moreno Emilio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 54, S 8, H IM 218, I/A 29 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Huguet Guillermo
- Mercadal Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 54, S 8, H IM 218, I/A 29 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Huguet Guillermo
- Mercadal Moreno Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 54, S 8, H IM 218, I/A 29 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: MADEREROS REUNIDOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mercadal Huguet Guillermo
- Mercadal Moreno Emilio
- Mercadal Olives Antonio
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Mercadal Moreno Emilio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 53, S 8, H IM 218, I/A 24 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
VER MAS ACTOS
Información de MERCADAL MORENO EMILIO
Mostramos los datos de MERCADAL MORENO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCADAL MORENO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos