MERA MADUEÑO MANUEL
Informe ejecutivo de MERA MADUEÑO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERA MADUEÑO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICATION PRINTING AND CONSULTING SL | Apoderado | 11/10/2013 |
VINCULACIONES DE MERA MADUEÑO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERA MADUEÑO MANUEL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39535 , F 47, S 8, H M 192336, I/A 64 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Consejero
- De La Varga Gonzalez Sara
- Diaz Trincado Ernesto
- Egea Pascual Jesus
- Garcia Rodriguez Jose Miguel
- Gonzalez Menendez Francisco Javier
- Mera Madueño Manuel
- Mesa Vargas David Jose
- Miranda Torres Ignacio Pablo
- Paños Arriba Maria Del Mar
- Pizarro Cabrera Purificacion
- Ubeda Liebana Francisco Javier
- Vivas Nuñez Diego
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39535 , F 45, S 8, H M 192336, I/A 61 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39535 , F 45, S 8, H M 192336, I/A 61 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39535 , F 42, S 8, H M 192336, I/A 58 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Apoderado
- Mera Madueño Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31490 , F 11, S 8, H M 566836, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 45, S 8, H B 47234, I/A 95 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de MERA MADUEÑO MANUEL
Mostramos los datos de MERA MADUEÑO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERA MADUEÑO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos