MENTRUIT FANES PERE
Informe ejecutivo de MENTRUIT FANES PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENTRUIT FANES PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STIU 2000 SL | Apoderado | 24/05/2018 | |
SOLICADI 2006 SL | Apoderado Solidario | 22/05/2018 |
VINCULACIONES DE MENTRUIT FANES PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENTRUIT FANES PERE
Empresa: STIU 2000 SL
Apoderado
- Mentruit Fanes Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 68, S 8, H L 4159, I/A 8 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: STIU 2000 SL
Administrador Unico
- Mentruit Fanes Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 68, S 8, H L 4159, I/A 7 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: SOLICADI 2006 SL
Apoderado Solidario
- Mentruit Fanes Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 20, S 8, H B 469344, I/A 8 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Empresa: SOLICADI 2006 SL
Administrador Unico
- Mentruit Fanes Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44850 , F 20, S 8, H B 469344, I/A 7 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-08
Empresa: CELVERD 2001 SL
Administrador Unico
- Mentruit Fanes Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 36, S 8, H L 13756, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-25
Información de MENTRUIT FANES PERE
Mostramos los datos de MENTRUIT FANES PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENTRUIT FANES PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos