MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
Informe ejecutivo de MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMETAC SA | Apoderado | 22/04/2021 | |
ALMETAC SA | Consejero | 14/05/2018 | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
Empresa: ALMETAC SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aldazabal Bardaji Luis Maria
- Mensa Cleville Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 218, S 8, H SS 3159, I/A 22 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-20
Empresa: ALMETAC SA
Consejero
- Aldazabal Bardaji Luis Maria
- Mensa Cleville Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 60, S 8, H SS 3159, I/A 20 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: ALMETAC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 55, S 8, H SS 3159, I/A 15 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Información de MENSA CLEVILLE MARIA LUISA
Mostramos los datos de MENSA CLEVILLE MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENSA CLEVILLE MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos