MENOCAL MARCOS ELENA
Informe ejecutivo de MENOCAL MARCOS ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENOCAL MARCOS ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECHAFAN SL | Socio Unico | 05/02/2014 | 11/05/2022 |
ECHAFAN SL | Administrador Unico | 19/12/2013 | 09/03/2016 |
VINCULACIONES DE MENOCAL MARCOS ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENOCAL MARCOS ELENA
Empresa: ECHAFAN SL
Administrador Unico
- Menocal Marcos Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28027 , F 19, S 8, H M 505051, I/A 6 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28
Empresa: ECHAFAN SL
Nuevo Socio Único
- Menocal Marcos Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28027 , F 19, S 8, H M 505051, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Empresa: ECHAFAN SL
Administrador Unico
- Menocal Marcos Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28027 , F 18, S 8, H M 505051, I/A 4 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Información de MENOCAL MARCOS ELENA
Mostramos los datos de MENOCAL MARCOS ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENOCAL MARCOS ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos