MENENDEZ VALDAZO TERESA
Informe ejecutivo de MENENDEZ VALDAZO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ VALDAZO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUADIENT SOFTWARE SPAIN SA | Apoderado Solidario | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ VALDAZO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ VALDAZO TERESA
Empresa: QUADIENT SOFTWARE SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Menendez Valdazo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24974 , F 29, S 8, H M 449681, I/A 16 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: GMC SOFTWARE TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Menendez Valdazo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24974 , F 28, S 8, H M 449681, I/A 11 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: GMC SOFTWARE TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Menendez Valdazo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24974 , F 27, S 8, H M 449681, I/A 8 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Información de MENENDEZ VALDAZO TERESA
Mostramos los datos de MENENDEZ VALDAZO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ VALDAZO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos