MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
Informe ejecutivo de MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 79 FP | Miem.Com.Ctr | 28/03/2017 | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Zaragoza Severino
- Menendez Rubiera Gonzalo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 191, S 8, H M 328944, I/A 14 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Zaragoza Severino
- Menendez Rubiera Gonzalo Jaime
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 189, S 8, H M 328944, I/A 11 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: EUROPOPULAR ASOCIADO VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Zaragoza Severino
- Garcia Fernandez Marcos
- Menendez Rubiera Gonzalo Jaime
- Muñoz Acebes Amancio
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18856 , F 189, S 8, H M 328944, I/A 10 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Información de MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME
Mostramos los datos de MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ RUBIERA GONZALO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos