MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
Informe ejecutivo de MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIVI SL | Apoderado Solidario | 13/01/2012 | 30/06/2017 |
TRIVI SL | Consejero | 13/01/2012 | 19/06/2014 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
Empresa: TRIVI SL
Consejero
- Corripio Parra Daniel Ernesto
- Menendez Rodriguez Manuela
- Rodriguez Nuño Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 132, S 8, H AS 371, I/A 12 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-33
Empresa: TRIVI SL
Apoderado Solidario
- Corripio Parra Daniel Ernesto
- Menendez Rodriguez Manuela
- Rodriguez Nuño Maria Del Carmen
Consejero
- Menendez Rodriguez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 131, S 8, H AS 371, I/A 8 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-33
Información de MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA
Mostramos los datos de MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ RODRIGUEZ MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos