MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
Informe ejecutivo de MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGM RURAL SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2024 | |
VENAJOR SL | Apoderado Solidario | 06/03/2023 | |
INVERSIONES DE PEÑERUDES SL | Administrador Unico | 18/01/2019 | |
IVITALIA HEALTH SL | Apoderado | 02/01/2019 | |
CASA DE ALDEA LA GANTAL SL | Administrador Unico | 12/08/2013 | |
MENENMAR2010 SL | Administrador Unico | 17/04/2013 | |
VIUDA DE INOCENCIO FERNANDEZ SA | Secretario | 26/11/2010 | |
VIUDA DE INOCENCIO FERNANDEZ SA | Consejero | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
Empresa: MGM RURAL SL
Administrador Mancomunado
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 43169, I/A 4 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
Empresa: VENAJOR SL
Apoderado Solidario
- Martinez Alvarez Alicia
- Menendez Martinez Natalia
- Menendez Suarez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 113, S 8, H AS 1072, I/A 17 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-33
Empresa: CONSULTAS DE MEDICINA DEL VIAJERO SL
Administrador Unico
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 119, S 8, H AS 41098, I/A 5 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-33
Empresa: IVITALIA HEALTH SL
Consejero
- Alvaro Alcalde Jorge
- Cuenca Cot Eduardo
- Mendez Alvarez Anselmo
- Menendez Martinez Natalia
- Menendez Suarez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 87, S 8, H S 28314, I/A B (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-39
Empresa: INVERSIONES DE PEÑERUDES SA
Administrador Unico
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 192, S 8, H AS 3828, I/A 12 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-33
Empresa: INVERSIONES DE PEÑERUDES SA
Administrador Unico
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 192, S 8, H AS 3828, I/A 12 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-33
Empresa: IVITALIA HEALTH SL
Apoderado
- Alvaro Alcalde Jordi
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 86, S 8, H S 28314, I/A 9 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-39
Empresa: IVITALIA HEALTH SL
Consejero
- Alvaro Alcalde Jorge
- Cuenca Cot Eduardo
- Mendez Alvarez Anselmo
- Menendez Martinez Natalia
- Menendez Suarez Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 86, S 8, H S 28314, I/A 8 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-39
Empresa: VENAJOR SL
Consejero
- Menendez Martinez Natalia
Secretario
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 112, S 8, H AS 1072, I/A 13 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-33
Empresa: VENAJOR SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Menendez Martinez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 112, S 8, H AS 1072, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-33
VER MAS ACTOS
Información de MENENDEZ MARTINEZ NATALIA
Mostramos los datos de MENENDEZ MARTINEZ NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ MARTINEZ NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos