MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL
Empresa: AGUAS DE AVILES SL
Consejero
- Menendez Mariño Jose Angel
- Suarez Bertrand Ignacio
Miem.Com.Ej.
- Menendez Mariño Jose Angel
- Suarez Bertrand Ignacio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 112, S 8, H AS 40561, I/A 14 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-33
Empresa: AGUAS DE AVILES SL
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Menendez Mariño Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 112, S 8, H AS 40561, I/A 13 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-33
Apoderado Solidario
- Menendez Mariño Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 74, S 8, H VA 24963, I/A 11 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-47
Empresa: AGUAS DE AVILES SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3823 , F 105, S 8, H AS 40561, I/A 1 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-33
Apoderado
- Menendez Mariño Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41057 , F 185, S 8, H B 340951, I/A 501 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Empresa: ASTURAGUA SA
Apoderado
- Menendez Mariño Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 185, S 8, H AS 9281, I/A 63 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-33
Empresa: GESTION DE AGUAS DE ARAGON SA
Apoderado
- Menendez Mariño Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 218, S 8, H Z 13622, I/A 113 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-50
Información de MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ MARIÑO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos