MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
Informe ejecutivo de MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSMAYA MIC. MIC SL | Administrador Unico | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
Empresa: ROSMAYA MIC. MIC SL
Administrador Unico
- Menendez Lastra Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 142, S 8, H PM 63942, I/A 4 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07
Empresa: ROSMAYA MIC. MIC SL
Administrador Unico
- Menendez Lastra Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 141, S 8, H PM 63942, I/A 3 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-07
Empresa: ROSMAYA MIC. MIC SL
Administrador Unico
- Menendez Lastra Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 141, S 8, H PM 63942, I/A 2 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-07
Empresa: ROSMAYA MIC. MIC SL
Administrador Mancomunado
- Menendez Lastra Enrique
- Ramon Villalonga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 141, S 8, H PM 63942, I/A 2 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-07
Empresa: ROSMAYA MIC. MIC SL
Administrador Mancomunado
- Menendez Lastra Enrique
- Ramon Villalonga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 140, S 8, H PM 63942, I/A 1 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-07
Información de MENENDEZ LASTRA ENRIQUE
Mostramos los datos de MENENDEZ LASTRA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ LASTRA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos