MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
Informe ejecutivo de MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTURIANA DE CORREDORES ASCOR CORREDURIA DE SEGUROS SA | Administrador Solidario | 11/03/2015 | |
ASTURIANA DE CORREDORES ASCOR CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
Administrador Solidario
- Gamboa Tejeda Joaquin
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
- Valdes Carrera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 189, S 8, H AS 5143, I/A 15 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-33
Administrador Solidario
- Gamboa Tejeda Joaquin
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
- Valdes Carrera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 188, S 8, H AS 5143, I/A 13 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 188, S 8, H AS 5143, I/A 13 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-33
Empresa: MENDASTUR ASOCIADOS SL
Liquidador
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 51, S 8, H AS 27256, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-33
Empresa: MENDASTUR ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Consejero
- Guerricagoitia Llera Ana Maria Alicia
- Menendez Fernandez Alfonso
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Presidente
Secretario
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 51, S 8, H AS 27256, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-33
Apoderado Solidario
- Gamboa Tejeda Joaquin
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
- Valdes Carrera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 188, S 8, H AS 5143, I/A 11 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 187, S 8, H AS 5143, I/A 10 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Menendez Guerricagoitia Alfonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 187, S 8, H AS 5143, I/A 10 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-33
Información de MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO
Mostramos los datos de MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GUERRICAGOITIA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos