MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURFIL CONSTRUCTORA SA | Consejero | 30/10/2009 | |
CURFIL INMOBILIARIA SA | Consejero | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
Empresa: IMAMIRI SL
Administrador Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 161, S 8, H C 21761, I/A 4 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-15
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA DODIVEN SL
Administrador Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 175, S 8, H C 21765, I/A 4 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-15
Empresa: EUGERCOM SL
Administrador Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 195, S 8, H C 21541, I/A 7 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-15
Empresa: CURFIL INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 225, S 8, H C 8247, I/A 17 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-15
Empresa: CURFIL INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 225, S 8, H C 8247, I/A 16 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-15
Empresa: CURFIL INMOBILIARIA SA
Consejero
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 224, S 8, H C 8247, I/A 13 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-15
Empresa: CURFIL INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Consejero
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
- Perez Menendez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 224, S 8, H C 8247, I/A 13 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-15
Empresa: CURFIL CONSTRUCTORA SA
Consejero
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 84, S 8, H C 8231, I/A 8 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-15
Empresa: CURFIL CONSTRUCTORA SA
Consejero Delegado Solidario
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
Consejero
- Menendez Gonzalez Maria Eugenia
- Perez-curto Menendez Jorge
- Perez Curto Miguel
- Perez Menendez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 84, S 8, H C 8231, I/A 8 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-15
Información de MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos