MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUASCOM EXPLOTACIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2020 | |
FRUTAS EL BIERZO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2020 | |
TRANSPORTES FARO-GIJON SA | Apoderado Solidario | 10/02/2020 | |
TRANSPORTES FARO-GIJON SA | Apoderado Mancomunado | 10/02/2020 | |
FRUTEROS ASTURIANOS SA | Apoderado Solidario | 10/02/2020 | |
FRUTEROS ASTURIANOS SA | Apoderado Mancomunado | 10/02/2020 | |
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS MENENDEZ-POZO SL | Administrador Unico | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: FRUASCOM EXPLOTACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Jimenez Perez Francisco Javier
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
- Rodriguez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6850 , F 147, S 8, H SE125420, I/A 2 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Empresa: FRUTAS EL BIERZO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
- Seijas Cano Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 121, S 8, H LE 1792, I/A 16 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-24
Empresa: FRUTEROS ASTURIANOS SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
Apoderado Solidario
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 70, S 8, H AS 5070, I/A 57 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-33
Empresa: TRANSPORTES FARO-GIJON SA
Apoderado Mancomunado
- Delgado Fernandez Victor Manuel
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
Apoderado Solidario
- Delgado Fernandez Victor Manuel
- Fernandez Secades Hector Manuel
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
- Perez Matos Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 119, S 8, H AS 6647, I/A 22 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-33
Administrador Unico
- Menendez Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 51, S 8, H A 44042, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-03
Información de MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos