MENENDEZ GARCIA IGNACIO
Informe ejecutivo de MENENDEZ GARCIA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ GARCIA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLASTE 2006 SL | Administrador Unico | 15/11/2023 | |
ALJIMAR BTB SL | Administrador Unico | 09/04/2023 | |
FRISTAM IBERICA SL | Apoderado | 13/10/2021 | |
FRISTAM IBERICA SL | Apoderado Solidario | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ GARCIA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ GARCIA IGNACIO
Empresa: BOLASTE 2006 SL
Administrador Unico
- Menendez Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45980 , F 61, S 8, H M 807945, I/A 1 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: ALJIMAR BTB SL
Administrador Unico
- Menendez Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45009 , F 112, S 8, H M 792231, I/A 1 (09/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: FRISTAM IBERICA SL
Apoderado
- Menendez Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190 , F 202, S 8, H AS 49637, I/A 6 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-33
Empresa: FRISTAM IBERICA SL
Apoderado
- Menendez Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190 , F 202, S 8, H AS 49637, I/A 6 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-33
Empresa: FRISTAM IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Menendez Garcia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 136, S 8, H B 238418, I/A 5 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
Información de MENENDEZ GARCIA IGNACIO
Mostramos los datos de MENENDEZ GARCIA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ GARCIA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos